H&H AVIATION s.r.o., IČO: 26417693, sídlo: Obříství
Subjekt H&H AVIATION s.r.o. společnost s ručením omezením. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 80616/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 200 000 Kč. Společnost vznikla 12. 12. 2000 a sídlí na adrese Bedřicha Smetany 24, 277 42 Obříství - Obříství. IČO společnosti je 26417693 a DIČ je CZ26417693.
H&H AVIATION s.r.o. - výpis z obchodního rejstříku k datu 24. 5. 2024
Základní informace o H&H AVIATION s.r.o. - dle obchodního rejstříku
Datum vzniku a zápisu |
12. 12. 2000
|
---|---|
Obchodní firma |
WOODCOMP s.r.o.
zapsáno 12. 12. 2000
vymazáno 13. 11. 2013
PropTest s.r.o.
zapsáno 13. 11. 2013
vymazáno 4. 6. 2021
SAVAGE AIRCRAFT SERVICE s.r.o.
zapsáno 4. 6. 2021
vymazáno 23. 5. 2024
H&H AVIATION s.r.o.
zapsáno 23. 5. 2024
|
Adresa sídla společnosti |
Vodolská 4, 250 70 Odolena Voda
zapsáno 12. 12. 2000
vymazáno 7. 2. 2001
Vodolská 4, 250 70 Odolena Voda - Dolínek
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 30. 1. 2014
Osadní 869/32, 170 00 Praha - Holešovice
zapsáno 30. 1. 2014
vymazáno 23. 5. 2024
Bedřicha Smetany 24, 277 42 Obříství - Obříství
zapsáno 23. 5. 2024
|
IČO |
26417693
zapsáno 12. 12. 2000
|
DIČ | |
Identifikátor datové schránky |
i3zb6hc
|
Právní forma |
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 12. 12. 2000
|
Spisová značka |
C 80616/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 12. 12. 2000
|
Rizikovost společnosti | Rizikovost společnosti |
Kontaktní údaje
Poslední změny a události H&H AVIATION s.r.o. - dle obchodního rejstříku
23. 5. 2024 |
Změna sídla z Osadní 869/32, 170 00 Praha - Holešovice na Bedřicha Smetany 24, 277 42 Obříství - Obříství
|
---|---|
23. 5. 2024 |
Změna názvu z SAVAGE AIRCRAFT SERVICE s.r.o. na H&H AVIATION s.r.o.
|
22. 3. 2024 |
Změna adresy: společník David Hyka
|
22. 3. 2024 |
Změna adresy: skutečný majitel David Hyka
|
1. 10. 2022 |
Zapsán skutečný majitel David Hyka, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
|
Vizualizace vztahů osob a společností - H&H AVIATION s.r.o.
Informace o podnikání a činnosti H&H AVIATION s.r.o. - dle obchodního rejstříku
Předmět podnikání |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 12. 12. 2000
Testování, měření, analýzy a kontroly
zapsáno 28. 11. 2006
Výroba sportovních potřeb
zapsáno 28. 11. 2006
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
zapsáno 28. 11. 2006
|
---|
Majetek H&H AVIATION s.r.o. - dle obchodního rejstříku
Základní kapitál H&H AVIATION s.r.o. - dle obchodního rejstříku
Základní kapitál |
200 000 Kč
zapsáno 12. 12. 2000
|
---|
Personální obsazení, vedení H&H AVIATION s.r.o. - dle obchodního rejstříku
Statutární orgán H&H AVIATION s.r.o. - dle obchodního rejstříku
Jednatel |
Aleš Křemen
Alšova, 250 70 Odolena Voda
zapsáno 12. 12. 2000
vymazáno 14. 4. 2001
|
---|---|
Jednatel |
Zdeněk Němec
Na Vrcholu, 130 00 Praha 3
zapsáno 12. 12. 2000
vymazáno 14. 4. 2001
|
Jednatel |
Milena Křemenová
Alšova, 250 70 Odolena Voda Den vzniku funkce: 1. 2. 2001 Den zániku funkce: 13. 9. 2002
zapsáno 14. 4. 2001
vymazáno 14. 11. 2002
|
Jednatel |
Jiří Holoubek
Československé armády, Odolena Voda Den vzniku funkce: 13. 9. 2002 Den zániku funkce: 2. 8. 2011
zapsáno 14. 11. 2002
vymazáno 18. 8. 2011
|
Jednatel |
Aleš Křemen
Alšova, 250 70 Odolena Voda Den vzniku funkce: 2. 8. 2011 Den zániku funkce: 11. 12. 2013
zapsáno 18. 8. 2011
vymazáno 13. 11. 2013
|
Jednatel |
Aleš Křemen
Alšova, 250 70 Odolena Voda - Dolínek Den vzniku funkce: 2. 8. 2011 Den zániku funkce: 11. 12. 2013
zapsáno 13. 11. 2013
vymazáno 30. 1. 2014
|
Člen statutárního orgánu |
zapsáno 30. 1. 2014
|
Člen statutárního orgánu |
zapsáno 30. 1. 2014
vymazáno 15. 10. 2015
|
Člen statutárního orgánu |
Vladimír Machula
Ořešín, 273 43 Buštěhrad - Buštěhrad Den vzniku funkce: 11. 12. 2013 Den zániku funkce: 4. 5. 2021
zapsáno 15. 10. 2015
vymazáno 4. 6. 2021
|
Počet členů |
1
zapsáno 4. 6. 2021
|
Způsob jednání |
Za společnost jednají jednatelé společnosti-a to samostatně.
zapsáno 12. 12. 2000
vymazáno 4. 6. 2021
Jednatel jedná za společnost samostatně.
zapsáno 4. 6. 2021
|
Prokura H&H AVIATION s.r.o. - dle obchodního rejstříku
Prokurista |
Aleš Křemen
Alšova, 250 70 Odolena Voda
zapsáno 14. 4. 2001
vymazáno 18. 8. 2011
|
---|---|
Prokurista |
Zdeněk Němec
Na Vrcholu, 130 00 Praha 3
zapsáno 14. 4. 2001
vymazáno 18. 8. 2011
|
Prokurista |
Jiří Holoubek
Československé armády, 250 70 Odolena Voda
zapsáno 18. 8. 2011
vymazáno 30. 1. 2014
|
Způsob jednání prokuristů: Za společnost jednají prokuristé, samostatně.
zapsáno 14. 4. 2001
|
Společníci H&H AVIATION s.r.o. - dle obchodního rejstříku
Společník |
Aleš Křemen
Alšova, 250 70 Odolena Voda
zapsáno 12. 12. 2000
vymazáno 18. 8. 2011
|
---|---|
Podíl |
Vklad 100 000 Kč
Splaceno 100,00 %
zapsáno 12. 12. 2000
vymazáno 18. 8. 2011
|
Společník |
Zdeněk Němec
Na Vrcholu, 130 00 Praha 3
zapsáno 12. 12. 2000
vymazáno 18. 8. 2011
|
Podíl |
Vklad 100 000 Kč
Splaceno 100,00 %
zapsáno 12. 12. 2000
vymazáno 18. 8. 2011
|
Společník |
Aleš Křemen
Alšova, 250 70 Odolena Voda
zapsáno 18. 8. 2011
vymazáno 13. 11. 2013
|
Podíl |
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 100%
zapsáno 18. 8. 2011
vymazáno 13. 11. 2013
|
Společník |
Aleš Křemen
Alšova, 250 70 Odolena Voda - Dolínek
zapsáno 13. 11. 2013
vymazáno 4. 12. 2013
|
Podíl |
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 100%
zapsáno 13. 11. 2013
vymazáno 4. 12. 2013
|
Společník |
Marek Hyka
Úzká, 277 42 Obříství - Obříství
zapsáno 4. 12. 2013
vymazáno 30. 1. 2014
|
Podíl |
Vklad 200 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 100%
zapsáno 4. 12. 2013
vymazáno 30. 1. 2014
|
Společník |
zapsáno 30. 1. 2014
|
Podíl |
Vklad 100 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 50 %
zapsáno 30. 1. 2014
|
Společník |
Marek Hyka
Úzká, 277 42 Obříství - Obříství
zapsáno 30. 1. 2014
vymazáno 30. 1. 2014
|
Podíl |
Vklad 100 000 Kč
Splaceno 50,00 % Obchodní podíl 50%
zapsáno 30. 1. 2014
vymazáno 30. 1. 2014
|
Společník |
Vladimír Machula
Nad Potokem, 434 01 Most - Vtelno
zapsáno 30. 1. 2014
vymazáno 30. 1. 2014
|
Podíl |
Vklad 100 000 Kč
Splaceno 50,00 % Obchodní podíl 50%
zapsáno 30. 1. 2014
vymazáno 30. 1. 2014
|
Společník |
Vladimír Machula
Nad Potokem, 434 01 Most - Vtelno
zapsáno 30. 1. 2014
vymazáno 15. 10. 2015
|
Podíl |
Vklad 100 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 50 %
zapsáno 30. 1. 2014
vymazáno 15. 10. 2015
|
Společník |
Vladimír Machula
Ořešín, 273 43 Buštěhrad - Buštěhrad
zapsáno 15. 10. 2015
vymazáno 4. 6. 2021
|
Podíl |
Vklad 100 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 50 %
zapsáno 15. 10. 2015
vymazáno 4. 6. 2021
|
Společník |
David Hyka
Úzká, 277 42 Obříství - Obříství
zapsáno 4. 6. 2021
vymazáno 22. 3. 2024
|
Podíl |
Vklad 100 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 50,00 % Druh podílu podíl základní
zapsáno 4. 6. 2021
vymazáno 22. 3. 2024
|
Společník |
zapsáno 22. 3. 2024
|
Podíl |
Vklad 100 000 Kč
Splaceno 100,00 % Obchodní podíl 50,00 % Druh podílu podíl základní
zapsáno 22. 3. 2024
|
Skuteční majitelé H&H AVIATION s.r.o. - dle obchodního rejstříku
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce |
Marek Hyka
Úzká, 277 42 Obříství - Obříství Automatický průpis: ano Podíl na prospěchu: 50,00 % Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022 Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 1. 2014 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021
vymazáno 1. 10. 2022
|
---|---|
Přímý skutečný majitel; Koncový příjemce |
Vladimír Machula
Ořešín, 273 43 Buštěhrad - Buštěhrad Automatický průpis: ano Podíl na prospěchu: 50,00 % Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022 Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 15. 10. 2015 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Vlastnictví podílu na prospěchu.
zapsáno 1. 6. 2021
vymazáno 1. 10. 2022
|
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb. |
Marek Hyka
Úzká, 277 42 Obříství - Obříství Automatický průpis: ano Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 12. 2013 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Podíl - velikost podílu: 50,00 %
zapsáno 1. 10. 2022
|
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb. |
David Hyka
Úzká, 277 42 Obříství - Obříství Automatický průpis: ano Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 22. 3. 2024 Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 6. 2021 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Podíl - velikost podílu: 50,00 %
zapsáno 1. 10. 2022
vymazáno 22. 3. 2024
|
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb. |
David Hyka
Spojovací, 277 42 Obříství - Obříství Automatický průpis: ano Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 6. 2021 Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: Podíl - velikost podílu: 50,00 %
zapsáno 22. 3. 2024
|
Hodnocení společnosti - H&H AVIATION s.r.o.
Sídlo společnosti H&H AVIATION s.r.o. na mapě
Bedřicha Smetany 24, 277 42 Obříství - Obříství
Údaje o H&H AVIATION s.r.o., Bedřicha Smetany 24, 277 42 Obříství - Obříství, IČO: 26417693 byly staženy 24. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.
Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Často kladené otázky
-
Společnost H&H AVIATION s.r.o. sídlí na adrese: Bedřicha Smetany 24, 277 42 Obříství - Obříství.
-
Společnost H&H AVIATION s.r.o. má IČO 26417693.
-
Společnost H&H AVIATION s.r.o. vznikla 12. 12. 2000.